6ο Διοικητικό Συμβούλιο 26/01/2017 -
Ανδρέας Θεοδώρου |
Πρόεδρος 26/01/2017 - |
Άριστος Γαβριηλίδης |
Αντιπρόεδρος |
Βασίλης Βασιλείου |
Γραμματέας |
Στάλω Καραβία |
Ταμίας |
Άλκης Αλκιβιάδη |
Μέλος |
Κωνσταντίνος Αλβάνης |
Μέλος |
Αντώνης Αντωνίου |
Μέλος |
Χαράλαμπος Πισσούριος |
Μέλος |
Λοϊζος Γεωργίου |
Μέλος |
Όλγα Χασάπη Λυσάνδρου |
Μέλος |
Άνδρη Παττίχη |
Μέλος |
5ο Διοικητικό Συμβούλιο 18/09/2012 - 31/12/16
Ανδρέας Θεοδώρου |
Πρόεδρος 18/09/2012 - 31/12/2016 |
Γιώργος Αλεξάνδρου |
Αντιπρόεδρος |
Άλκης Αλκιβιάδη |
Γραμματέας |
Στάλω Καραβία |
Ταμίας |
Ανδρέας Λεπτός |
Μέλος |
Αθηνάκης Νικολάου |
Μέλος |
Βύρων Αβραάμ |
Μέλος |
Χαράλαμπος Πισσούριος |
Μέλος |
Χριστόδουλος Μαυρομούστακος |
Μέλος |
Παναγιώτα Αργυρού |
Μέλος |
Γιώργος Κλεάνθους |
Μέλος |
4ο Διοικητικό Συμβούλιο 30/01/2012 - 17/09/2012
Γιάννος Τσάππας |
Πρόεδρος 30/01/2012 - 15/09/2012 |
Γιώργος Αλεξάνδρου |
Αντιπρόεδρος |
Άλκης Αλκιβιάδη |
Γραμματέας |
Στάλω Καραβία |
Ταμίας |
Ανδρέας Λεπτός |
Μέλος |
Αθηνάκης Νικολάου |
Μέλος |
Βύρων Αβραάμ |
Μέλος |
Χαράλαμπος Πισσούριος |
Μέλος |
Χριστόδουλος Μαυρομούστακος |
Μέλος |
Παναγιώτα Αργυρού |
Μέλος |
Γιώργος Κλεάνθους |
Μέλος |
3ο Διοικητικό Συμβούλιο 01/01/2007 – 31/12/2011
Γιώργος Αλεξάνδρου |
Πρόεδρος |
Άλκης Αλκιβιάδη |
Αντιπρόεδρος |
Χαράλαμπος Πισσούριος |
Γραμματέας |
Παναγιώτα Αργυρού |
Ταμίας |
Ανδρέας Λεπτός |
Μέλος |
Γιάννος Τσάππας |
Μέλος |
Ελπίδα Αρχοντίδου |
Μέλος |
Μάρθα Γεωργίου |
Μέλος |
Νίκη Βασιλείου |
Μέλος |
Νίκος Αναστασίου |
Μέλος |
Παύλος Ιωάννου |
Μέλος |
2º Διοικητικό Συμβούλιο 01/02/2002 – 31/12/2006
Γιώργος Αλεξάνδρου |
Πρόεδρος |
Χριστάκης Χριστοφή |
Αντιπρόεδρος |
Κυριάκου Πεγιώτης |
Γραμματέας |
Ανδρέας Παναγιώτου |
Ταμίας |
Ανδρέας Βασιλείου |
Μέλος |
Ανδρέας Παττίχης |
Μέλος |
Ανδρέας Στυλιανού |
Μέλος |
Πάμπος Χριστοφή |
Μέλος |
Χρίστος Βακανάς |
Μέλος |
Γρηγόρης Θεοχάρους |
Μέλος από 15/11/2002 – 30/06/2005 |
Ανδρέας Παφίτης |
Μέλος από 07/07/2005 –31/12/2006 |
1º Διοικητικό Συμβούλιο 1/9/1996 – 31/12/2001
Δημήτριος Πισσαρίδης |
Πρόεδρος |
Νίτσα Ανωγυράτου |
Αντιπρόεδρος |
Δημήτρης Λαμπριανίδης |
Γραμματέας |
Ανδρέας Στυλιανού |
Ταμίας |
Ανδρέας Παττίχης |
Μέλος |
Βασίλης Χατζηκωστής |
Μέλος |
Γιώργος Αλεξάνδρου |
Μέλος |
Κυριάκος Πεγειώτης |
Μέλος |
Μάριος Νικολάου |
Μέλος |